تربيع الاعداد ذهنياً بشكل سهل و سريع » Mathématique | Bloguez.com

 تربيع الاعداد ذهنياً بشكل سهل و سريع

2/2/2009

         تربيع الاعداد ذهنياً  بشكل سهل و سريع

                       

 

مربع العدد الذي آحاده (5)   مثل :

(15) 2 = 225 (مربع الآحاد=25 فى منزلة احاد وعشرات الناتج وفى منزلة المئات نضرب رقم عشرات العدد فى الرقم الذى يليه أى 1×2=2 ويكون الناتج 225) وبالمثل:

 

(25)2 =625   

5  ×5    2×1  

(35)2 =1225

 

(145) 2=25 210

 

     (5 و 8 ) 2 = 25 و 72

 

الثلاثيات :

*******(مربع العدد 33)

 

(33)2 = 1089 يحفظ  ويساعد فى ايجاد كل من

(333)2 =9 8 8 0 11

(3333)2 =9 8 8 8 0 111

(33333) 2 = 9 8 8 8 8 0 1 1 1 1 وهكذا

 

 

 

 

مربع العدد 19 :

(19)2 = 361     يحفظ  ويساعد فى ايجاد كل من

(199)2= 1 0 6 9 3    بوضع صفر بين منزلة أللآحاد والعشرات و9 بين منزلتي العشرات والمئات وبالمثل

(1999)2 = 1 0 0 6 99 3 

 (19999)2 = 1 0 0 0 6 9 9 9 3                     وهكذا

     حفظ جداول الضرب ذهنيا

 

لحفظ جدول 5نتبع الجدول التالي:

********************

  العمود1         العمود2

 

5            0              أي إن    5 ×1 =5                          

ً     0            1             أي إن    5 ×2 =10                          

     5            1             أي إن    5 ×3 =5 1         

     0            2             أي إن    5 ×4 =20                         

     5            2             أي إن    5 ×5 =25                          

    0             3             أي إن    5 ×6 =30                         

     5            3             أي إن    5 ×7 =35                          

      0           4             أي إن    5 ×8 =40                            

     5            4             أي إن    5 ×9 =5 4                         

     0            5            أي أن    5 ×10 =50                          

 

 

 

لحفظ جدول  9 نتبع مايلى :  

 *******************

 (نلاحظ علاقة العمود1 بالعمود2  )                          

العمود (1)                        العمود (2)

 

   9                                    0                 

8                                     1       

7                                    2  

6                                    3

5                                    4

4                                    5

3                                     6

2                                    7

1                                     8

9                                     9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ضرب عدد مكون رمزه من رقمين في العدد11

                

بجمع رقمي أللآحاد والعشرات للعدد:

*********************

 

1- فإذا كان مجموعها أصغر من أو يساوى 9 فإننانضع ناتج الجمع بين منزلتي الآحاد والعشرات مثال: 11 × 34=  4  7  3   ( 4+3= 7 أصغر من 9 )

 

2- إذا كان مجموع رقمي الآحاد والعشرات للعدد اكبر من 9 فإننا   نضع ناتج الجمع بين منزلتي الآحاد والعشرات ونضيف العشرات إلى العشرات

 

مثال:

11× 37 = 7 0 4    (3+7=10 أكبر من 9 لذلك نضيف 10 إلى عشرات العدد30+10=40)

مثال:

11× 87 = 7 5 9      ( 7+8=15 اكبر من 9 لذاك نضيف 10 إلى العشرات 80+10=90)

 

 

 

 

 

 

 

3- لضرب 11× عدد مكون رمزه من3 أرقام فإننا نضع رقم الآحاد كما هو ثم نجمع رقمي الآحاد والعشرات إلى باقي المنازل ويكرر كما عمل في البند رقم 2

 

مثال: 11 × 7 6 5 = 7 3 2 6                   ( الآحاد 7، مجموع رقمي الآحاد والعشرات =7+6=13 إضافة إلى العشرات6+3=9    ثم 9+5=14

مثال:

 

11× 483=3 1 3 5    ( الآحاد 3      ثم الآحاد والعشرات 3+8=11 نضع 1 في منزلة العشرات ثم نضيف 1الى8 =9 ثم 9+48= 53 وتوضع في منزلة المئات والألوف)

 

مثال:

 

11× 245 = 5 9 6 2     (الآحاد 5   ثم في منزلة العشرات يجمع الآحاد + العشرات =5+4=9    ولمنزلة المئات تضاف 0+6=6    وأخيرا لمنزلة الألوف تضاف 0الى 2=2)

11× 491 = 1 0 4 5

11× 683 = 3 1 5 7

11× 6 7 9  =6 3 7 0 1

 

لضرب عدد مكون رمزه من رقمين في أخر مكون       رمزه من رقمين:

مثال:

*****

25 × 13 =                         25       1

                                           50     2

                                          100    4

                                          200    8

25×13= 25 +100+00 3 = 325

مثال:

****

39 ×  23  =                          39        1

                                            78         2

                                           156       4

                                           2 1 3     8  

                                          4 2 6      16

 39×23 = 39+78+156+624= 7 9 8

مثال:

***

27× 56 =                             27       1

                                            54        2

                                            108      4

                                            216       8

                                            2 3 4     16

                                            4 6 8     32

27 ×  56 =       216+432+864 =2 1 5 1

 

        الأرقام    السحرية

 

                

إليكم بعض الأعداد السحرية

**************

 

عند ضرب العدد 37 في 3  يكون الناتج 111

 

وعند ضرب العدد 37 في مضاعفات العدد 3 يكون الناتج 111 مضروباً   في درجة المضاعف أي إن:

 

 111 = 3 ×37

222 = 6  × 37

333 = 9 × 37

999= 27 × 37

وبطريقة أخرى:

 

37 × 3 =111

37 × 3 × 2 =222

37×3×3 =333

37 × 3 × 4=444

37× 3 × 5 = 555

37 × 3 × 6=666 وهكذا ..............

 

 

 

               طرق مختصرة للحساب الذهني لعمليتي   الجمع والطرح

         

أولاً

عند الجمع يفضل إضافة عشرات كاملة أسهل من جمع الإعداد التي آحادها 6، 7، 8 ، 9 ، لذلك نقوم بإكمال الآحاد  لتصل إلى 10 ثم نجمع بعد ذلك   ويليه نطرح القيمة التي أضيفت  من الناتج

أمثلة:

******

اجمعي   49+ 52

الحل:

49+52= (50+52) -1=102-1=101

reserved to connected users | Write a comment | Print

Comments

| Contact author |